KRS 0000054739
NIP5932265521
REGON19222550800000
Nazwa"JANEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJANEX
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 28 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DŁUGA, 14, RÓŻYNY, 83-031, ŁĘGOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 170000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWATERESA MARIA BARTKOWIAK WRONA
Wspólnik
2001-10-19
2005-09-19
165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.500,00 ZŁ.
JAN WRONA
Wspólnik
2001-10-19
2005-09-19
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.00O,00 ZŁ.
RYSZARD TADEUSZ SZYMECKI
Wspólnik
2005-09-19
2017-08-28
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,- ZŁ.
JANUSZ WOŁYNKO
Wspólnik
2005-09-19
2017-08-28
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,- ZŁ
JACEK STANISŁAW CZERNOWICZ
Prokurent
2005-09-19
2017-08-28
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR WRONA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2004-11-04
JOANNA ELŻBIETA ŁATKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2004-11-04
ELŻBIETA JADWIGA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2004-11-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
JAN WRONA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2004-11-04
JACEK STANISŁAW CZERNOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-11-04
2005-09-19
TADEUSZ JANUSZ KALICKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-19
2015-03-03
2001-10-19
2005-09-19
GDAŃSKA, 84, RÓŻYNY, 83-031, ŁĘGOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie