KRS 0000153577
NIP9570850585
REGON19288150800000
NazwaMETIX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETIX-POL
Data rejestracji 27 lut 2003 (22 lata temu) 27 lut 2003
Data usunięcia 20 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, -, GDAŃSK, -, --, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHRYSZARD TADEUSZ SZYMECKI
Wspólnik
2003-02-27
2004-09-13
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JÓZEF ŁUKASZEWICZ
Wspólnik
2004-09-13
2016-10-20
100 UDZIAŁÓW - 50.000 ZŁOTYCH
MAREK JÓZEF KAPUŚCIŃSKI
Prokurent
2004-09-13
2016-10-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RYSZARD TADEUSZ SZYMECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-27
2004-09-13
ANDRZEJ JÓZEF ŁUKASZEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-09-13
2014-05-28
2003-02-27
2004-09-13
PROSPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-27
2004-09-13
NARWICKA, 17, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
2004-09-13
2009-03-23
POD ZRĘBEM, 7, GDAŃSK, 80-821, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie