KRS 0000238545
REGON14018658800000
Nazwa"KOOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOOLE
Data rejestracji 27 lip 2005 (19 lat temu) 27 lip 2005
Data usunięcia 04 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PSZCZELA, 39, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #45 BUDOWNICTWO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓWKOOLE HOLDING B.V.
Wspólnik
2005-07-27
2021-02-04
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁOTYCH
SPECTRUM HSE TECHNOLOGY B.V.
Wspólnik
2005-07-27
2021-02-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF KLUZEK
Wspólnik
2005-07-27
2007-04-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
RAFAŁ WIECZOREK
Wspólnik
2005-07-27
2007-04-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
PIOTR JACEK MACIEJEWSKI
Wspólnik
2005-07-27
2007-04-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
PIOTR TADEUSZ HAUR
Wspólnik
2007-04-24
2021-02-04
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
PIOTR TADEUSZ HAUR
Prokurent
2007-04-24
2021-02-04
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR TADEUSZ HAUR
Członek Organu Nadzoru
2005-07-27
2007-04-24
RAFAŁ WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-27
2007-04-24
PIOTR JACEK MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-27
2007-04-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF KLUZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-27
2007-04-24
PAULUS BERNARDUS KOOLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-27
2021-02-04
2005-07-27
2006-02-24
RACŁAWICKA, 35, WARSZAWA, 02-601, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-24
2007-04-24
KAROWA, 12, WARSZAWA, 00-315, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie