KRS 0000235759
REGON01131005400000
NazwaFILARET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFILARET
Data rejestracji 09 cze 2005 (19 lat temu) 09 cze 2005
Data usunięcia 03 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DUCHNICKA, 3 BUD.5, WARSZAWA, 01-796, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄMIROSŁAW BARTOLD
Wspólnik
2005-06-09
2008-10-03
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,- (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAREK STEFAN JANUS
Wspólnik
2005-06-09
2008-10-03
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,- (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DANUTA BŁACHNIO
Powiernik
2007-06-05
2008-10-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MIROSŁAW BARTOLD
PREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2008-10-03
MAREK STEFAN JANUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2008-10-03
2005-06-09
2006-08-30
KOLEJOWA, 11/13, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie