KRS 0000232817
NIP8722231121
REGON18002802000000
NazwaIVS-10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIVS-10
Data rejestracji 29 kwi 2005 (19 lat temu) 29 kwi 2005
Data usunięcia 09 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZESZOWSKA, 114, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #781 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAHENRYK STANISŁAW KWOLEK
Wspólnik
2005-04-29
2007-05-21
670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33500 ZŁ
MARIAN GRZECH
Wspólnik
2005-04-29
2007-05-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ
Wspólnik
2007-05-21
2009-05-11
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
85054167000000
Wspólnik
2009-05-11
2015-01-09
1.000 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 50.000 ZŁ
18021782000000
RYSZARD KWOLEK
Prokurent
2005-04-29
2012-05-30
SAMODZIELNA
HENRYK STANISŁAW KWOLEK
Likwidator
2013-03-07
2015-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SA ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA SAMODZIELNEGO (SAMOISTNEGO) - PROKURENT SAMODZIELNIE.
HENRYK STANISŁAW KWOLEK
PREZES ZARZĄDU
2005-04-29
2013-03-07
2005-04-29
2007-05-29
"IVS PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-29
2008-03-27
"IVS PROJEKT-10" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-27
2013-03-07
IVS-10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie