KRS 0000030291
NIP8722104931
REGON69156110500000
NazwaSILTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSILTON
Data rejestracji 16 sie 2001 (23 lata temu) 16 sie 2001
Data usunięcia 28 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZESZOWSKA, 114, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAHENRYK KWOLEK
Wspólnik
2001-08-16
2005-06-06
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.500 ZŁ
Wspólnik
2005-06-06
2009-04-16
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
85054167000000
Wspólnik
2009-04-16
2013-10-18
1.000 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 50.000 ZŁ
18021782000000
MARIUSZ GANCARCZYK
Wspólnik
2013-10-18
2015-11-30
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950,00 ZŁ
HENRYK STANISŁAW KWOLEK
Wspólnik
2015-11-30
2019-06-28
970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.500,00 ZŁ
RYSZARD KWOLEK
Prokurent
2005-06-06
2012-05-29
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA PRPKURENTA SAMODZIELNEGO (SAMOISTNEGO) - PROKURENT SAMODZIELNIE.
HENRYK KWOLEK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-16
2013-10-18
MARIUSZ GANCARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-18
2015-11-30
HENRYK STANISŁAW KWOLEK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-30
2019-06-28
2001-08-16
2007-06-12
DOM I OGRÓD "RAJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-12
2009-04-16
"IVS PROJEKT-15" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-16
2013-07-19
IVS-15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie