KRS 0000171502
NIP8722174564
REGON69175489600000
Nazwa"ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALFA
Data rejestracji 29 sie 2003 (21 lat temu) 29 sie 2003
Data usunięcia 28 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 62500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIAN GRZECH
Wspólnik
2003-08-29
2010-12-10
98 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁ
SYLWIA EWA PŁAZA SMAROŃ
Wspólnik
2009-11-04
2010-12-10
25 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
EDYTA ANNA SKÓRA
Wspólnik
2010-12-10
2012-07-09
7 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY WARTOŚĆ ŁĄCZNA UDZIAŁÓW 3.500,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MARIAN GRZECH
Wspólnik
2010-12-10
2012-07-09
118 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIEĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY WARTOŚĆ ŁĄCZNA UDZIAŁÓW 59.000,00 ( PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2012-07-09
2013-03-06
125 UDZIAŁÓW WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 62.500,00 ZŁOTYCH
18046209200000
ANDREI MISIUK
Wspólnik
2013-03-06
2016-07-28
125 (STO DWADZIEŚĆIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘŚCE ZŁOTYCH, 00/100 GR)
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIAN GRZECH
PREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2012-07-09
GRZEGORZ ANDRZEJ SMAROŃ
PREZES ZARZĄDU
2012-07-09
2013-03-06
ANDREI MISIUK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-06
2016-07-28
2003-08-29
2012-07-09
TRANSPORTOWCÓW, 5, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
2012-07-09
2013-03-06
TREMBECKIEGO, 11A, RZESZÓW, 35-234, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie