KRS 0000230997
NIP6772245578
REGON12002110100000
NazwaPACYFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPACYFIC
Data rejestracji 22 mar 2005 (19 lat temu) 22 mar 2005
Data usunięcia 29 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZAPIŃSKIEGO, 2, KRAKÓW, 30-048, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #55 HOTELE I RESTAURACJE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOLUCYNA MARIA MASTALERZ
Wspólnik
2005-03-22
2020-10-29
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF JAN MASTALERZ
Wspólnik
2008-08-04
2020-10-29
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF BRONISŁAW CIOŁEK
Prokurent
2005-03-22
2008-08-04
SAMODZIELNA
KRZYSZTOF BRONISŁAW CIOŁEK
Likwidator
2016-05-05
2020-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A)CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE-W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, NABYCIA PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 ZŁ, B)CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM-WE WSZYSTKICH INNYCH SPRAWACH, NIŻ WSKAZANE W PKT A
LUCYNA MARIA MASTALERZ
PREZES ZARZĄDU
2005-03-22
2008-08-04
KRZYSZTOF BRONISŁAW CIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2016-05-05
2005-03-22
2016-05-05
PACYFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-22
2008-12-17
JULIUSZA LEA, 219, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie