KRS 0000230087
NIP1070001755
REGON14000192700000
NazwaLAFARGE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLAFARGE SERVICES
Data rejestracji 08 mar 2005 (20 lat temu) 08 mar 2005
Data usunięcia 09 mar 2018 09 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IŁŻECKA, 24 F, WARSZAWA, 02-135, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10525000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHJOANNA ZIEMSKA TOMASZEWSKA
Likwidator
2016-12-14
2017-02-16
DAWID ROBAK
Likwidator
2017-02-16
2018-03-09
ANDRZEJ PALIŁO
Likwidator
2016-12-14
2018-03-09
FINANCIERE LAFARGE S.A.
Wspólnik
2005-03-08
2018-03-09
10525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10525000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACEK PIOTR LUDWIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-19
2012-02-21
ROBERT ROMAN SKRZYPCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-19
2012-12-17
MONIKA PŁUDOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-17
2014-12-09
IBRAHIM HAKKI CEK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-08
2005-08-30
TOMASZ CHEŁMICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-08
2010-11-19
MICHEL GACHON
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-08
2016-12-14
FREDERIC AUBET
PREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2009-01-06
BRUNO ECHARDOUR
PREZES ZARZĄDU
2009-01-06
2014-12-09
LESZEK MAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2013-06-20
2016-12-14
VERA INGALLATI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2014-12-09
2016-12-14
2005-03-08
2007-05-11
"LAFARGE INFORMATION TECHNOLOGY EUROPE CENTRALE ITEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-11
2010-11-19
LAFARGE ITEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-19
2016-12-14
LAFARGE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-08
2007-05-11
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 146D, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie