KRS 0000229766
NIP8741688175
REGON34013131600000
NazwaDARYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDARYNA
Data rejestracji 03 mar 2005 (20 lat temu) 03 mar 2005
Data usunięcia 12 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 20, SZCZECIN, 70-462, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0510Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJZBIGNIEW GRACZYK
Wspólnik
2005-03-03
2009-10-15
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-10-15
2012-03-23
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00,-
87150269000000
GRZEGORZ WOŹNIAK
Wspólnik
2012-03-23
2015-03-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
OLEG BAGNIUK
Wspólnik
2015-03-13
2019-11-12
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500,00 ZŁOTYCH
JAN KACZMAREK
Kurator
2015-03-16
2015-07-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW GRACZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-03-03
2009-10-15
ŁUKASZ ZAWISTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-15
2012-03-23
GRZEGORZ WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-23
2014-01-15
OLEG BAGNIUK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-13
2019-11-12
2005-03-03
2007-03-19
"DOM BANKOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-19
2012-03-23
"MONOMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-23
2015-03-13
"TITAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-03
2007-03-19
PODGÓRNA, 80, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA
2007-03-19
2009-10-15
STARORYPIN PRYWATNY, 50, STARORYPIN PRYWATNY, 87-500, RYPIN, POLSKA
2009-10-15
2012-03-23
SIEWIERSKI, 5/7, WARSZAWA, 02-360, WARSZAWA, POLSKA
2012-03-23
2014-10-22
AL.GEN.HALLERA, 140, GDAŃSK, 80-416, GDAŃSK, POLSKA
2014-10-22
2015-03-13
---, ---, GDAŃSK, ---, ---, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie