KRS 0000224382
NIP5832878247
REGON19311072400000
NazwaENOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENOX
Data rejestracji 20 gru 2004 (20 lat temu) 20 gru 2004
Data usunięcia 13 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres --------, ----, GDAŃSK, ------------, ----------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6420 TELEKOMUNIKACJA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440 REKLAMA #7470 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNADARIUSZ GRECZKA
Wspólnik
2004-12-20
2009-12-02
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ JERZY KALISZ
Wspólnik
2004-12-20
2009-12-02
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW MATYŚNIAK
Wspólnik
2004-12-20
2009-12-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ARTUR SKOWROŃ
Wspólnik
2009-12-02
2015-05-15
500 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ
DANIEL KIERPACZ
Wspólnik
2015-05-15
2019-12-13
500 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAROSŁAW MATYŚNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-20
2009-12-02
DARIA DAGMARA FRANCKE
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-20
2009-12-02
DARIUSZ GRECZKA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-20
2009-12-02
ARTUR SKOWROŃ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-02
2015-05-15
DANIEL KIERPACZ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-15
2015-09-30
BARTŁOMIEJ JERZY KALISZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-20
2009-12-02
2004-12-20
2012-01-24
DYREKCYJNA, 2-4, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie