KRS 0000223893
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ALRUNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STRZELCACH OPOLSKICH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ALRUNO" W STRZELCACH OPOLSKICH
Data rejestracji 15 gru 2004 (20 lat temu) 15 gru 2004
Data usunięcia 06 wrz 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZPITALNA, 1, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #263 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWALEKSANDER SZULC
Likwidator
2005-01-11
2005-09-06
WALDEMAR BALUCH
Członek Organu Nadzoru
2004-12-15
2005-09-06
EWA SZULC
Członek Organu Nadzoru
2004-12-15
2005-09-06
IRENA PIETROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-15
2005-09-06
NORBERT SZULC
Wspólnik
2004-12-15
2005-09-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ.
ALEKSANDER SZULC
Wspólnik
2004-12-15
2005-09-06
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1600,00 ZŁ.
RUDOLF SCHULZ
Wspólnik
2004-12-15
2005-09-06
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1400,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
NORBERT SZULC
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-15
2005-01-11
RUDOLF SCHULZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-15
2005-01-11
ALEKSANDER SZULC
PREZES ZARZĄDU
2004-12-15
2005-01-11
2004-12-15
2005-01-11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ALRUNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie