KRS 0000037596
NIP7560004681
REGON53087924600000
Nazwa"SPORTBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPORTBUD
Data rejestracji 23 sie 2001 (23 lata temu) 23 sie 2001
Data usunięcia 14 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. LANGE, 11, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABARBARA PYKA
Wspólnik
2001-08-23
2008-08-14
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.000,00 ZŁ.
JOSEF PYKA
Wspólnik
2001-08-23
2008-08-14
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ.
WALDEMAR BALUCH
Likwidator
2007-10-30
2008-08-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W SĄDZIE I POZA SĄDEM.
BARBARA PYKA
PREZES
2001-08-23
2007-10-30
JOSEF PYKA
WICEPREZES
2005-04-13
2007-10-30
2001-08-23
2007-10-30
"SPORTBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-23
2006-06-28
LEŚNA, 13, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie