KRS 0000223098
NIP8450001104
REGON00540979700000
Nazwa"SEREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSEREX
Data rejestracji 22 gru 2004 (20 lat temu) 22 gru 2004
Data usunięcia 01 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TURYSTYCZNA, 5, GIŻYCKO, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 480900,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHSZCZEPAN SZUMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2005-08-19
JAN SOBOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2005-08-19
IRENA BARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2005-08-19
STANISŁAW KACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2005-08-19
Wspólnik
2004-12-22
2018-06-01
4.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 470.000,00 ZŁ
00043942800000
CZESŁAW ŚCIEPURO
Likwidator
2015-08-03
2016-04-13
BARBARA WANDA TOŁŚCIK
Likwidator
2016-04-13
2018-06-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: A)PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI-SAMODZIELNIE, B)ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CZESŁAW ŚCIEPURO
PREZES ZARZĄDU
2004-12-22
2015-08-03
2004-12-22
2015-08-03
"SEREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie