KRS 0000221219
NIP1180058911
REGON01065348000000
Nazwa"SLG THOMAS INTERNATIONAL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSLG THOMAS INTERNATIONAL POLAND
Data rejestracji 05 lis 2004 (20 lat temu) 05 lis 2004
Data usunięcia 27 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WSPÓLNA, 70, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1180058911
data rejestracji 01 lis 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPIOTR MARCIN ZIMMERMAN
reprezentant
PER FALCK
Beneficjent
1946-03-25
KERSTIN FALCK
Beneficjent
1946-04-07
PER ANDERS FALCK
Wspólnik
2004-11-05
2018-02-09
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500 ZŁOTYCH
TED TADEUSZ KAROLAK
Wspólnik
2004-11-05
2008-02-20
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000 ZŁ
SLG INTERNATIONAL A.B.
Wspólnik
2008-04-04
2020-10-27
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
BEATA MONIKA KAROLAK
Prokurent
2004-11-05
2008-04-04
SAMOISTNA
PIOTR MARCIN ZIMMERMAN
Likwidator
2019-03-18
2020-10-27
PER FALCK
Beneficjent
POSIADA 60% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 60.000,00 KORON SZWEDZKICH W SPÓŁCE SLG INTERNATIONAL A.B. BĘDĄCEJ JEDYNYM WŁAŚCICIELEM "SLG THOMAS INTERNATIONAL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
KERSTIN FALCK
Beneficjent
POSIADA 40% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 40.000,00 KORON SZWEDZKICH W SPÓŁCE SLG INTERNATIONAL A.B. BĘDĄCEJ JEDYNYM WŁAŚCICIELEM "SLG THOMAS INTERNATIONAL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TED TADEUSZ KAROLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-05
2008-02-20
JANINA ELŻBIETA JABŁOŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-05
2008-02-20
PER ANDERS FALCK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-20
2019-03-18
INGER KERSTIN FALCK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-20
2019-03-18
2004-11-05
2019-03-18
"SLG THOMAS INTERNATIONAL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-05
2008-04-04
RZĘDZIŃSKA, 3, WARSZAWA, 01-368, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-04
2019-05-16
NOWY ŚWIAT, 64, WARSZAWA, 00-357, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie