KRS 0000220289
NIP5990020428
REGON21021686100000
Nazwa"ZREMB-GORZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZREMB-GORZÓW
Data rejestracji 26 paź 2004 (20 lat temu) 26 paź 2004
Data usunięcia 23 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 13-17, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 113300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5990020428
data rejestracji 12 maj 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEPROMAN MIZERNY
Beneficjent
ROMAN MIZERNY
reprezentant
ROMAN MIZERNY
Wspólnik
2004-10-26
2021-08-23
1117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 111.700,00 ZŁ
ANDRZEJ DZIERLIŃSKI
Wspólnik
2004-10-26
2019-10-15
195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19500,00 ZŁ.
DANUTA MARIA JAWORSKA
Wspólnik
2005-05-31
2010-02-08
116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.600 ZŁ.
FRANCISZEK PLICHTA
Likwidator
2004-10-26
2020-10-06
DANUTA MARIA JAWORSKA
Likwidator
2020-10-06
2021-08-23
STEFAN BONARSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2020-10-06
ADAM SMYK
Członek Organu Nadzoru
2013-05-09
2021-08-23
MIECZYSŁAW ORZECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2013-05-09
STEFAN POŁUBOCZKO
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2006-08-04
ZYGMUNT KOCHANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-04
2014-06-17
ZENON CISEK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-17
2021-08-23
WOJCIECH TADEUSZ GREMPLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-10-06
2021-08-23
ROMAN MIZERNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
UDZIAŁY NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2004-10-26
2005-08-08
"ZREMB-GORZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie