KRS 0000272512
NIP5990009013
REGON21002902400000
NazwaCENTRUM INNOWACJI I ROZWOJU "ZREMB-GORZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM INNOWACJI I ROZWOJU "ZREMB-GORZÓW"
Data rejestracji 23 sty 2007 (18 lat temu) 23 sty 2007
Data usunięcia 16 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 18, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5990009013
data rejestracji 05 sie 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHDANUTA MARIA JAWORSKA
Wspólnik
2007-01-23
2014-04-24
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ
ROMAN MIZERNY
Wspólnik
2007-01-23
2014-04-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-01-23
2020-01-16
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
21043749600000
AGNIESZKA KATARZYNA GŁOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2019-07-18
2020-01-16
SYLWESTER MAREK KUBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2020-01-16
BRONISŁAW PIOTR MUSOLF
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2009-10-28
KATARZYNA ORZECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2019-07-18
JANUSZ MIKOŁAJ JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-28
2017-09-13
WOJCIECH JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2017-09-13
2020-01-16
IZABELA MARIA RYDZAJ GARGULIŃSKA
Prokurent
2012-06-13
2020-01-16
PROKURA ŁĄCZNA
DANUTA MARIA JAWORSKA
Likwidator
2019-07-18
2020-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM . DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ZOBOWIĄZANIE NIE PRZEKRACZAJĄCE KWOTY 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) EURO - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ ROMAN PIASEK
PREZES
2007-01-23
2010-05-07
DAWID HENRYK MÖGLIN
CZŁONEK
2007-01-23
2009-10-28
DAWID HENRYK MÖGLIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-07
2011-03-17
ANDRZEJ BŁASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-17
2012-06-13
ALFRED PIĄTEK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-23
2016-09-19
MAREK MIZERNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-23
2016-09-19
MAREK MIZERNY
PREZES ZARZĄDU
2016-09-19
2019-07-18
ADAM BRONISŁAW SMYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-19
2019-07-18
BRONISŁAW PIOTR MUSOLF
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-28
2010-05-07
BRONISŁAW PIOTR MUSOLF
PREZES ZARZĄDU
2010-05-07
2014-04-23
2007-01-23
2014-08-28
"STAL - TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-28
2019-07-18
CENTRUM INNOWACJI I ROZWOJU "ZREMB-GORZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie