KRS 0000071458
NIP5992756659
REGON21122887200000
NazwaSTOWARZYSZENIE WODNIAKÓW GORZOWSKICH "KUNA"
Krótka nazwaWODNIAKÓW GORZOWSKICH "KUNA"
Data rejestracji 20 gru 2001 (23 lata temu) 20 gru 2001
Data usunięcia 28 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WAŁ OKRĘŻNY, 39, GORZÓW WLKP., 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZDZISŁAW KAZIMIERZ LINKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-15
2013-08-28
ROMAN ANTONI KUZIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-15
2010-02-04
JAKUB DERECH KRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-04
2011-07-12
HALINA MICHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-04
2013-08-28
KRZYSZTOF LEWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-12
2013-08-28
TADEUSZ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-15
2010-02-04
EUGENIUSZ PŁAWSKI
Likwidator
2012-10-10
2013-08-28
RYSZARD EDMUND ANDRZEJEWSKI
Likwidator
2012-10-10
2013-08-28
ANDRZEJ DZIERLIŃSKI
Likwidator
2012-10-10
2013-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE PREZES LUB WICE PREZES WRAZ Z INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU W STOSUNKACH ZEWNĘTRZYCH I WEWNĘTRZNYCH W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ. OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADA PREZES I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
JERZY HOPFER
PREZES
2004-11-15
2010-02-04
JERZY HOPFER
WICEPREZES
2010-02-04
2012-10-10
TADEUSZ JĘDRZEJCZAK
WICE PREZES
2004-11-15
2010-02-04
RYSZARD EDMUND ANDRZEJEWSKI
SKARBNIK
2004-11-15
2012-10-10
TADEUSZ JANKOWSKI
PREZES
2010-02-04
2012-10-10
JÓZEF KOWALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-04
2012-10-10
STANISŁAW ZBIGNIEW CHUDZIK
SEKRETARZ
2004-11-15
2010-02-04
JAKUB ALFRED DERECH KRZYCKI
CZŁONEK
2004-11-15
2010-02-04
ANDRZEJ DZIERLIŃSKI
CZŁONEK
2010-02-04
2012-10-10
2001-12-20
2012-10-10
STOWARZYSZENIE WODNIAKÓW GORZOWSKICH "KUNA"
2001-12-20
2010-02-04
ZIELONA, 26, GORZÓW WLKP., 66-400, GORZÓW WLKP., POLSKA
2010-02-04
2010-03-10
WAŁ OKRĘŻNY, 39, GORZÓW WLKP., 66400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie