KRS 0000316340
NIP5990206251
REGON21000914500000
NazwaGORZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNE "HYDROMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGORZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNE "HYDROMEL"
Data rejestracji 23 paź 2008 (16 lat temu) 23 paź 2008
Data usunięcia 16 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIKOŁAJA REJA, 9, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 175700,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIZDZISŁAW WIESŁAW KOZIEŁ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-23
2016-12-16
WOJCIECH ALEKSY SZCZĘSNY
Członek Organu Nadzoru
2008-10-23
2016-12-16
CZESŁAW TADEUSZ SROKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-23
2016-12-16
IDZI KAZIMIERZ WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-23
2016-12-16
MAREK BLATKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-23
2016-12-16
WOJCIECH ALEKSY SZCZĘSNY
Wspólnik
2009-09-22
2016-12-16
179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.900,00 ZŁ
ANDRZEJ WĄGROWSKI
Wspólnik
2009-09-22
2016-12-16
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ
IDZI KAZIMIERZ WIECZOREK
Wspólnik
2009-09-22
2016-12-16
178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.800,00 ZŁ
RYSZARD EDMUND ANDRZEJEWSKI
Wspólnik
2009-09-22
2016-12-16
179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.900,00 ZŁ
JANUSZ MIECZYSŁAW CZERNY
Wspólnik
2009-09-22
2016-12-16
178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.800,00 ZŁ
ZDZISŁAW WIESŁAW KOZIEŁ
Wspólnik
2009-09-22
2016-12-16
179 SZTUK O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.900,00 ZŁ
JAN MORDACZ
Wspólnik
2009-09-22
2016-12-16
181 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.100,00 ZŁ
CZESŁAW TADEUSZ SROKA
Wspólnik
2009-09-22
2016-12-16
179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.900,00 ZŁ
ANDRZEJ WĄGROWSKI
Likwidator
2014-11-03
2016-12-16
JANUSZ CZERNY
Likwidator
2014-11-03
2016-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ WĄGROWSKI
PREZES
2008-10-23
2014-11-03
JANUSZ MIECZYSŁAW CZERNY
WICEPREZES
2008-10-23
2014-11-03
2008-10-23
2014-11-03
GORZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNE "HYDROMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-23
2015-10-26
EDWARDA BOROWSKIEGO, 1B, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie