KRS 0000212052
NIP5860006944
REGON19056192300000
Nazwa"W & K INDUSTRIETECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaW & K INDUSTRIETECHNIK
Data rejestracji 06 lip 2004 (20 lat temu) 06 lip 2004
Data usunięcia 30 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 115, POZNAŃ, 60-313, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCHWspólnik
2004-07-06
2008-10-31
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ
01106032100000
W&K GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIETECHNIK MBH
Wspólnik
2008-10-31
2017-11-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ANDRZEJ WOŹNIAK
Wspólnik
2004-07-06
2008-10-31
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ
KRZYSZTOF BEDNARCZYK
Wspólnik
2004-07-06
2008-10-31
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
TADEUSZ ŻUPIŃSKI
Wspólnik
2004-07-06
2008-10-31
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
ANDRZEJ WOŹNIAK
Likwidator
2008-08-12
2008-10-31
TADEUSZ ANDRZEJ ŻUPIŃSKI
Likwidator
2008-08-12
2008-10-31
ALEXANDER REINHARD STAPF
Likwidator
2016-12-30
2017-11-30
MAŁGORZATA KRZESZEWSKA WAŚKO
Prokurent
2012-05-11
2016-12-30
PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-07-06
2008-08-12
DARIUSZ STANISŁAW GAWROŃSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-07-06
2008-08-12
SZYMON KONATOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-10-31
2009-09-16
MARTIN RUDOLF KRATZER
VICE-PREZES ZARZĄDU
2008-10-31
2009-09-16
1964-10-15
ROBERT URBANIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-09-16
2016-12-30
PETER ADAM OSUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-08
2016-12-30
1970-08-10
2004-07-06
2008-08-12
"INTER-COMMERCE-SERVICE-GDYNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-12
2008-10-31
"INTER-COMMERCE-SERVICE-GDYNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI
2008-10-31
2016-12-30
"W & K INDUSTRIETECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-06
2008-10-31
PODLASKA, 3, GDYNIA, 81-325, GDYNIA, POLSKA
2008-10-31
2010-04-09
KASZTANOWA, 2, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-300, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie