KRS 0000208473
NIP5871572883
REGON19303792100000
Nazwa"POLSKA GRUPA OGRODNICZA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKA GRUPA OGRODNICZA
Data rejestracji 26 maj 2004 (20 lat temu) 26 maj 2004
Data usunięcia 24 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 5, KARTOSZYNO, 84-110, KROKOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1430000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1430000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji17500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #021 GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH #089 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #473 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #4676 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMICHAŁ MAREK DZIĘCIOŁKIEWICZ
Likwidator
2014-05-07
2016-05-24
PAWEŁ KOLASA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2008-07-03
ANDRZEJ BARTOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2006-06-01
ANDRZEJ GUSZAŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2008-07-03
GRZEGORZ PINTAL
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2016-05-24
JANUSZ STANISŁAW BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-01
2007-08-23
JAROSŁAW WOJCIECH PRUSINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-23
2008-07-03
JANUSZ STANISŁAW BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-03
2016-05-24
ANDRZEJ BARTOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-03
2016-05-24
JAROSŁAW CHRZĄSZCZ
Członek Organu Nadzoru
2011-05-26
2016-05-24
TOMASZ KAZIMIERZ ZAPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-26
2016-05-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIKTOR BOGUSŁAW KACMAJOR
PREZES ZARZĄDU
2004-05-26
2007-04-26
PIOTR CIROCKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-26
2014-05-07
MAŁGORZATA JOANNA SUCHORSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-26
2008-05-20
JAROSŁAW CHRZĄSZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-26
2008-10-06
2004-05-26
2014-05-07
"POLSKA GRUPA OGRODNICZA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie