KRS 0000207908
NIP8821946343
REGON89153276400000
NazwaSPORT LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaSPORT LIFE LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 21 maj 2004 (20 lat temu) 21 maj 2004
Data usunięcia 09 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MŁYNARSKA, 4, PIŁAWA GÓRNA, 58-240, PIŁAWA GÓRNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#1930B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2513B PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2875 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3542Z PRODUKCJA ROWERÓWLIPIECZEŃSTWA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3640Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMAREK GRZEGORZEWICZ
Wspólnik
2004-05-21
2011-09-09
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
SŁAWOMIR CHMIELEWSKI
Wspólnik
2004-05-21
2018-05-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA GRZEGORZEWICZ
Prokurent
2005-11-29
2012-10-09
SAMOISTNA
GRAŻYNA CHMIELEWSKA
Prokurent
2012-10-09
2018-05-09
SAMOISTNA
STANISŁAW HETMAN
Powiernik
2013-04-16
2018-04-18
MAREK GRZEGORZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-11-29
2006-11-24
JAROSŁAW JÓZEF PEPLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-29
2006-11-24
ALEKSANDER JANUSZ ŁABĘDZKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-29
2006-11-24
JAROSŁAW PEPLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2011-09-09
SŁAWOMIR CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2011-09-09
MAREK GRZEGORZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2011-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM; W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR CHMIELEWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 25.07.2011 R.
2011-05-26
2011-09-09
SŁAWOMIR CHMIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-09
2018-05-09
SŁAWOMIR CHMIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-21
2011-03-25
PIOTR MAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-25
2011-05-26
2004-05-21
2013-04-16
SPORT LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-21
2005-12-28
1 MAJA, 39, BIELAWA, 58-260, BIELAWA, POLSKA
2005-12-28
2009-10-08
STASZICA, 24 E, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie