KRS 0000200570
NIP5222721228
REGON01569710400000
NazwaPROSPEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI
Krótka nazwaPROSPEKT W LIWKIDACJI
Data rejestracji 18 mar 2004 (21 lat temu) 18 mar 2004
Data usunięcia 16 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 35, PONIATOWA, 24-320, PONIATOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222721228
data rejestracji 03 kwi 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUBOGDAN CHABROS
Wspólnik
2006-04-06
2011-01-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
RAFAŁ STAŃCZUK
Wspólnik
2004-03-18
2006-04-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
HENRYK GAZDA
Wspólnik
2006-04-06
2022-09-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
MARIAN STOJAK
Wspólnik
2006-04-06
2022-09-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
TERESA STOJAK
Wspólnik
2006-04-06
2022-09-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR SZLACHETKA
Wspólnik
2006-04-06
2022-09-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ELIZA KATARZYNA CHABROS
Wspólnik
2011-01-28
2022-09-16
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
BOGDAN CHABROS
Likwidator
2020-02-28
2022-09-16
KRZYSZTOF KRZYŻANOWSKI
NADZORCA SĄDOWY
2019-06-13
2020-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO: - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ELIZA KATARZYNA CHABROS
PREZES ZARZĄDU
2013-12-30
2017-02-16
RAFAŁ STAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-18
2006-04-06
BOGDAN CHABROS
PREZES ZARZĄDU
2006-04-06
2013-10-22
ELIZA KATARZYNA CHABROS
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-16
2019-03-22
BOGDAN CHABROS
PREZES ZARZĄDU
2017-02-16
2020-02-28
2004-03-18
2004-03-24
PROSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-24
2020-02-28
PROSPEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-18
2006-04-06
MJR. H. SUCHARSKIEGO, 5, WARSZAWA, 01-390, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie