KRS 0000198569
NIP8951627599
REGON93093156600000
NazwaICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaICE
Data rejestracji 05 mar 2004 (21 lat temu) 05 mar 2004
Data usunięcia 29 mar 2011 29 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLECZKOWSKA, 33A, WROCŁAW, 50-227, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (52)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #1531Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1552Z PRODUKCJA LODÓW #1591Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH #1593Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1594Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH #1595Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIE DESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1596Z PRODUKCJA PIWA #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8511Z SZPITALNICTWO #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6521Z LEASING FINANSOWY #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)CHRISTOPH MARSZYCKI
Wspólnik
2004-03-05
2011-03-29
391 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 195.500 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
WIESŁAW ŚWIERZYŃSKI
Wspólnik
2004-03-05
2007-06-21
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JANUSZ MAREK STASZOWSKI
Wspólnik
2004-03-05
2005-02-07
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SYLWIA DOROTA GĄSIOROWSKA
Wspólnik
2005-10-17
2011-03-29
77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.500 (TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JACEK ŚWIERZYŃSKI
Wspólnik
2007-06-21
2008-07-08
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2008-07-08
2011-03-29
232 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116.000 ZŁ (STO SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
00596048900000
JANUSZ KACZKOWSKI
Powiernik
2009-02-27
2011-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY "PREZESEM ZARZĄDU".
JANUSZ MAREK STASZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-05
2005-02-07
JADWIGA JOLANTA WITUKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-02-07
2006-11-21
JADWIGA JOLANTA WITUKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-21
2007-01-17
EUGENIUSZ WOWCZUK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-21
2009-10-28
WIESŁAW KILAR
PREZES ZARZĄDU
2009-10-28
2011-03-29
2004-03-05
2009-06-09
ICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-09
2011-02-14
ICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie