KRS 0000260296
Nazwa"MLEKUŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMLEKUŚ
Data rejestracji 10 lip 2006 (18 lat temu) 10 lip 2006
Data usunięcia 23 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TĘCZOWA, 83, WROCŁAW, 53-601, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK CZESŁAW HAŁAS
Wspólnik
2006-07-10
2013-01-23
198 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JANUSZ KACZKOWSKI
Powiernik
2011-04-28
2012-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ
JAN ADAM REPEŁA
PREZES ZARZĄDU
2006-07-10
2010-06-30
MAREK CZESŁAW HAŁAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-30
2013-01-23
EWA BARANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-30
2013-01-23
EWA SIENICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-30
2011-05-27
2006-07-10
2011-04-28
"MLEKUŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-28
2012-12-17
"MLEKUŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie