KRS 0000176358
NIP8821967776
REGON93294828100000
NazwaDERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDERT
Data rejestracji 14 paź 2003 (21 lat temu) 14 paź 2003
Data usunięcia 28 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁĄCZNA, 4, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 168000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8821967776
data rejestracji 29 kwi 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #551 USŁUGI HOTELARSKIE #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNATOMASZ CHRUSTEK
Likwidator
2019-06-12
2020-04-28
KRZYSZTOF KASZUBA
Wspólnik
2003-10-14
2005-05-23
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
CHRISTOPH MARSZYCKI
Wspólnik
2003-10-14
2005-03-31
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JANINA KASZUBA
Wspólnik
2005-03-31
2014-02-03
336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ ZYGMUNT KWIATKOWSKI
Wspólnik
2014-02-03
2019-07-23
336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TOMASZ CHRUSTEK
Wspólnik
2019-07-23
2020-04-28
336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168.000,00 ZŁ (STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CHRISTOPH MARSZYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2005-03-31
JANINA KASZUBA
PREZES ZARZĄDU
2005-03-31
2014-02-03
KRZYSZTOF KASZUBA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2005-03-31
TOMASZ CHRUSTEK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-03
2014-10-20
MAGDALENA WÓJS
PREZES ZARZĄDU
2014-10-20
2019-06-12
2003-10-14
2005-03-31
ECO AUSTROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-31
2014-02-05
"AUSTROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-05
2019-06-12
DERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-14
2005-03-31
KNOTA, 10, WROCŁAW, 54-610, WROCŁAW, POLSKA
2005-03-31
2005-05-23
DĘBOWA GÓRA, 1, DĘBOWA GÓRA, 58-211, UCIECHÓW, POLSKA
2005-05-23
2007-07-12
RYNEK, 23, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
2007-07-12
2014-02-03
ZĄBKOWICKA, 2, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie