KRS 0000197706
NIP9220003459
REGON95001223000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE "KART-MIAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE "KART-MIAR"
Data rejestracji 16 mar 2004 (21 lat temu) 16 mar 2004
Data usunięcia 07 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 4, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9220003459
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNAZBIGNIEW JERZY SZYNKLARZ
Beneficjent
ADAM POSŁAJKO
reprezentant
ZBIGNIEW JERZY SZYNKLARZ
Likwidator
2021-01-27
2021-04-07
GRZEGORZ JAROSŁAW PANASIEWICZ
Likwidator
2021-01-27
2021-04-07
ADAM KRZYSZTOF POSŁAJKO
Likwidator
2021-01-27
2021-04-07
BOGDAN ANDRZEJ ZAJĄC
Wspólnik
2004-03-16
2021-04-07
18 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ
ZBIGNIEW JERZY SZYNKLARZ
Wspólnik
2004-03-16
2021-04-07
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500,00 ZŁOTYCH
PIOTR CZESŁAW PALICHLEB
Wspólnik
2004-03-16
2011-12-29
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ZBIGNIEW JERZY SZYNKLARZ
Beneficjent
DYREKTOR ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADZCEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DYREKTOR ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD.
ADAM POSŁAJKO
ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU
2020-03-12
2021-01-27
GRZEGORZ GLUZA
ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU
2013-08-30
2020-03-12
ADAM POSŁAJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-30
2020-03-12
BOGDAN ANDRZEJ ZAJĄC
DYREKTOR ZARZĄDU
2004-03-16
2010-07-26
ZBIGNIEW JERZY SZYNKLARZ
ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU
2004-03-16
2010-07-26
ZBIGNIEW JERZY SZYNKLARZ
DYREKTOR ZARZĄDU
2010-07-26
2021-01-27
EWA GLUZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-16
2010-07-26
EWA GLUZA
ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU
2010-07-26
2013-08-30
WANDA TERESA KALITA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-26
2013-08-30
ZBIGNIEW WIESŁAW PILIP
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-12
2021-01-27
2004-03-16
2021-01-27
PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE "KART-MIAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie