KRS 0000019534
REGON00605139800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "HANDLOWIEC" W ZAMOŚCIU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY "HANDLOWIEC" W ZAMOŚCIU
Data rejestracji 05 lis 2001 (23 lata temu) 05 lis 2001
Data usunięcia 20 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PRZEMYSŁOWA, 4, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5272Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGOJAN FLAK
Likwidator
2003-07-17
2006-04-20
ELŻBIETA TERESA KWARCIANA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2004-01-29
MARIA DUDA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2004-01-29
GRAŻYNA KAZIMIERA ŁAPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2006-04-20
ROMAN JAN LEOŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2006-04-20
ZOFIA GRAŻYNA SYKULAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2004-01-29
ANNA JOLANTA KNIAŹ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2004-01-29
HALINA MARIA KALITA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2004-01-29
TERESA HALINA SARAFIN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2004-01-29
BARBARA MAŁGORZATA SOROKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-05
2004-01-29
IRENA DANUTA ZGNILEC
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2006-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZADU. OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ RÓWNIEŻ SKŁADAĆ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
JAN FLAK
PREZES
2001-11-05
2003-07-17
2001-11-05
2003-07-17
SPÓŁDZIELNIA PRACY "HANDLOWIEC"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie