KRS 0000118118
REGON00605140600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "ROLMASZ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY "ROLMASZ"
Data rejestracji 13 cze 2002 (22 lata temu) 13 cze 2002
Data usunięcia 15 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PRZEMYSŁOWA, 4, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHKRYSTYNA JADWIGA EJMOCKA
Likwidator
2006-01-11
2007-01-15
KRYSTYNA EJMOCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2003-07-04
ZBIGNIEW PYŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2002-10-11
ELŻBIETA PANAS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2002-10-11
ZOFIA ADAMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2002-10-11
BARBARA KAZIMIERA POWROŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2002-10-11
KAZIMIERZ RÓŻANIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2002-10-11
WACŁAW WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2004-07-08
REGINA ŁOPUSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2007-01-15
MAREK JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-04
2004-07-08
MIECZYSŁAW BOBA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-04
2007-01-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
HENRYK ŁOPUSZYŃSKI
PREZES
2002-06-13
2003-07-04
ELŻBIETA MARIA KOŁODZIEJCZYK
WICEPREZES
2002-06-13
2004-02-16
KRYSTYNA JADWIGA EJMOCKA
PREZES
2003-07-04
2006-01-11
JERZY WARCHOŁ
WICEPREZES
2004-02-16
2006-01-11
2002-06-13
2006-01-11
SPÓŁDZIELNIA PRACY "ROLMASZ"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie