KRS 0000197043
NIP8411516927
REGON77123138900000
NazwaSTOWARZYSZENIE FORUM TURYSTYCZNO-GOSPODARCZE "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaFORUM TURYSTYCZNO-GOSPODARCZE ""
Data rejestracji 25 lut 2004 (21 lat temu) 25 lut 2004
Data usunięcia 11 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 64, ŁEBA, 84-360, ŁEBA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #8532C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Nieodpłatna działalność statutowa. (4)
#5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #8532C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJAN CHARYNEK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-30
2008-06-25
DANIEL PIOTR FIGACZ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2006-10-30
LILLA SOJDA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2006-10-30
ZYGMUNT MUŻA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-25
2006-10-30
SEBASTIAN KOCHANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-30
2014-12-11
ELŻBIETA STANUCH
Członek Organu Nadzoru
2006-10-30
2008-06-25
RAFAŁ MARCIN PUŁKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-25
2014-12-11
HALINA WANDA KOPAŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-25
2014-12-11
WIESŁAWA NASTAŁY
Likwidator
2014-05-08
2014-12-11
CELINA GRABOWSKA
Likwidator
2014-05-08
2014-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SĄ: PREZES I WICEPREZES ŁĄCZNIE ORAZ OSOBY PRZEZ NICH UPOWAŻNIONE W SKŁADZIE DWUOSOBOWYM.
WIESŁAWA NASTAŁY
SKARBNIK
2008-06-25
2014-05-08
EWA HORANIN
ZASTĘPCA PREZESA
2010-04-21
2014-05-08
CELINA GRABOWSKA
PREZES
2004-02-25
2014-05-08
ZBIGNIEW KOSECKI
SKARBNIK
2004-02-25
2014-05-08
EWA HORANIN
SEKRETARZ
2004-02-25
2005-06-13
KRYSTYNA PUSZCZ
CZŁONEK
2004-02-25
2010-04-21
ADAM GRABOWSKI
CZŁONEK
2004-02-25
2005-06-13
SEBASTIAN KOCHANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-13
2006-10-30
ELŻBIETA DYGOWSKA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2005-06-13
2014-05-08
BARBARA AGNIESZKA KLIŃSKA
SKARBNIK
2006-10-30
2008-06-25
2004-02-25
2014-05-08
STOWARZYSZENIE FORUM TURYSTYCZNO-GOSPODARCZE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie