KRS 0000240856
NIP8411642359
REGON22023682100000
NazwaSTOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU TURYSTYKI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROMOCJI I ROZWOJU TURYSTYKI
Data rejestracji 07 wrz 2005 (19 lat temu) 07 wrz 2005
Data usunięcia 31 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres BRZOZOWA, 16 A, ŁEBA, 84-360, ŁEBA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #744 REKLAMA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJERZY JĘDRZEJEWSKI
Likwidator
2013-07-30
2014-10-31
CELINA GRABOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-07
2013-07-30
JAN CHARYNEK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-07
2013-07-30
KARINA ŚLASKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-07
2013-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ELŻBIETA STANUCH
VICE PREZES
2011-04-12
2013-07-30
JERZY JĘDRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-07
2007-03-27
JERZY JĘDRZEJEWSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2007-03-27
2011-04-12
MIROSŁAW JABŁOŃSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2005-09-07
2013-07-30
ELŻBIETA STANUCH
WICE PREZES ZARZĄDU
2005-09-07
2007-03-27
ELŻBIETA STANUCH
PREZES ZARZĄDU
2007-03-27
2011-04-12
JERZY JĘDRZEJEWSKI
PREZES
2011-04-12
2013-07-30
2005-09-07
2013-07-30
STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU TURYSTYKI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie