KRS 0000082920
NIP8410005194
REGON00049598700000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W ŁEBIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W ŁEBIE
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Data usunięcia 15 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 1 MAJA, 1 B, ŁEBA, 84-360, ŁEBA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8410005194
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNECZESŁAW MĄDRY
Pełnomocnik
2011-06-21
2021-04-23
PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOKONYWANYCH MIĘDZY BANKIEM A CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DOKONYWANYCH PRZEZ BANK W INTERESIE CZŁONKA ZARZĄDU.
STANISŁAW HORANIN
Pełnomocnik
2011-06-21
2014-07-02
PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOKONYWANYCH MIĘDZY BANKIEM A CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DOKONYWANYCH PRZEZ BANK W INTERESIE CZŁONKA ZARZĄDU.
RYSZARD SOKÓLSKI
Pełnomocnik
2014-07-02
2018-08-08
PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOKONYWANYCH MIĘDZY BANKIEM A CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DOKONYWANYCH PRZEZ BANK W INTERESIE CZŁONKA ZARZĄDU.
PIOTR PAWEŁ NASTAŁY
Pełnomocnik
2018-08-08
2022-04-15
PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOKONYWANYCH MIĘDZY BANKIEM A CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DOKONYWANYCH PRZEZ BANK W INTERESIE CZŁONKA ZARZĄDU
KINGA LEOKADIA POPŁAWSKA
Pełnomocnik
2020-07-22
2021-02-02
PODEJMOWANIE JEDNOOSOBOWO DECYZJI PRZYZNANIA WSZELKIEGO RODZAJU KREDYTÓW I POŻYCZEK DO ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA KLIENTA DO KWOTY 50.000,00 ZŁ
MAGDALENA NOWAK
Pełnomocnik
2015-08-21
2020-02-27
1) JEDNOOSOBOWE PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH LOKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NIEWYKORZYSTANYCH W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKU NA LOKATACH TERMINOWYCH W SGB - BANKU S.A. GDY WARTOŚĆ TYCH ŚRODKÓW PRZEKRACZA 5% FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU
JADWIGA OLECH
Pełnomocnik
2018-08-08
2022-04-15
PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOKONYWANYCH MIĘDZY BANKIEM A CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DOKONYWANYCH PRZEZ BANK W INTERESIE CZŁONKA ZARZĄDU
MAŁGORZATA MARIA BAZEWICZ
Pełnomocnik
2020-02-27
2020-07-22
JEDNOOSOBOWE PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH LOKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NIEWYKORZYSTANYCH W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKU NA LOKATACH TERMINOWYCH W SGB-BANKU S.A. GDY WARTOŚĆ TYCH ŚRODKÓW PRZEKRACZA 5% FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU.
ZOFIA DĘBOWA
Pełnomocnik
2021-04-23
2022-04-15
PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOKONYWANYCH MIĘDZY BANKIEM A CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DOKONYWANYCH PRZEZ BANK W INTERESIE CZŁONKA ZARZĄDU.
MAŁGORZATA MARIA BAZEWICZ
Pełnomocnik
2021-04-23
2022-04-15
JEDNOOSOBOWE PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH LOKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NIEWYKORZYSTANYCH W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKU NA LOKATACH TERMINOWYCH W SGB - BANKU S.A.
CZESŁAW MĄDRY
Prokurent
2011-05-31
2011-06-21
PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOKONYWANYCH MIĘDZY BANKIEM A CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DOKONYWANYCH PRZEZ BANK W INTERESIE CZŁONKA ZARZĄDU.
KRYSTYNA BARBARA BAZYL
Prokurent
2011-05-31
2011-06-21
PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH DOKONYWANYCH MIĘDZY BANKIEM A CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DOKONYWANYCH PRZEZ BANK W INTERESIE CZŁONKA ZARZĄDU.
KRYSTYNA BARBARA BAZYL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2018-08-08
RYSZARD SOKÓLSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2018-08-08
CZESŁAW MĄDRY
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2021-04-23
PIOTR PAWEŁ NASTAŁY
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2022-04-15
DANIEL PIOTR FIGACZ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-02
2018-08-08
JADWIGA OLECH
Członek Organu Nadzoru
2018-08-08
2022-04-15
ZOFIA DĘBOWA
Członek Organu Nadzoru
2018-08-08
2022-04-15
RYSZARD BOGUSŁAW KUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-08
2022-04-15
MIROSŁAW HOPA
Członek Organu Nadzoru
2018-08-08
2022-04-15
CZESŁAWA ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2021-11-03
2022-04-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA ( PEŁNOMOCNIK ) ALBO 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
JANINA GODLEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2017-04-04
CZESŁAWA ŻAK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-01-23
2017-04-05
DANIEL PIOTR FIGACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2012-01-20
JADWIGA BARBARA KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-20
2014-09-08
ANDRZEJ LECHOŃCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-08
2017-04-04
ANDRZEJ LECHOŃCZAK
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-04
2020-07-22
ANDRZEJ LECHOŃCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-22
2022-04-15
RYSZARD BOGUSŁAW KUCZYŃSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES NIEPRZEKRACZAJĄCY 3 MIESIĘCY
2020-09-28
2022-04-15
EWA KASZUBA
P.O. PREZES ZARZĄDU
2020-07-22
2020-09-28
PIOTR ANDRZEJ HIRSZ
ZASTĘPCA PREZESA
2017-04-05
2022-04-15
2002-01-23
2022-04-15
SPÓŁDZIELNIA
2002-01-23
2022-04-15
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁEBIE
2002-01-23
2022-04-15
1 MAJA, 1 B, ŁEBA, 84-360, ŁEBA, POLSKA
2016-07-25
2022-04-15
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie