KRS 0000197041
NIP7841965018
REGON63116858000000
Nazwa"GNIEŹNIEŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGNIEŹNIEŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Data rejestracji 01 mar 2004 (21 lat temu) 01 mar 2004
Data usunięcia 09 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LECHA, 6, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2808500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHZENON TADEUSZ JÓŹWIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-14
2006-07-03
MAREK RZEPECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-17
2017-05-18
ALINA MARIA FURMANIAK CHRZAN
Członek Organu Nadzoru
2006-07-03
2017-05-18
MICHAŁ TOMASZ BERNACIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-18
2018-02-09
MATEUSZ KLEJBOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-05-18
2018-02-09
MICHAŁ PIOTR KAŁUŻA
Członek Organu Nadzoru
2017-05-18
2018-02-09
JÓZEF WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2005-01-17
RENATA GÓRALCZYK ZIELONKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2005-01-17
JAROSŁAW GROBELNY
Członek Organu Nadzoru
2004-03-01
2004-10-14
DOROTA ŻUROWSKA DOROCIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-17
2017-05-18
MIASTO GNIEZNO
Wspólnik
2004-03-01
2018-02-09
28.085 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.808.500 ZŁOTYCH.
631257845
RAFAŁ TOMCZAK
Likwidator
2017-04-25
2018-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
GRZEGORZ OSTACH
PREZES ZARZĄDU
2004-03-01
2005-01-17
JAN GAWRYCH
PREZES ZARZĄDU
2005-01-17
2015-07-20
JACEK WOJCIECH KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-20
2017-04-25
2004-03-01
2017-04-25
"GNIEŹNIEŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie