KRS 0000196130
NIP5542386211
REGON09256408200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "COLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "COLOR" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 20 lut 2004 (21 lat temu) 20 lut 2004
Data usunięcia 12 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres T. BOYA-ŻELEŃSKIEGO, 1, BYDGOSZCZ, 85-858, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁYHALINA TERESA KLAWE
Wspólnik
2004-02-20
2004-07-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ.
ANDRZEJ FRANCISZEK DRZEWIECKI
Wspólnik
2004-02-20
2007-03-26
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.250,00 ZŁ
LESZEK EUGENIUSZ KLAWE
Wspólnik
2004-02-20
2004-07-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ.
LESZEK SZCZEPAN LISEWSKI
Wspólnik
2004-02-20
2012-11-12
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.625,00 ZŁ
PIOTR NASIEROWSKI
Wspólnik
2004-02-20
2004-07-19
10 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.250 ZŁ.
MAREK STASIEWSKI
Wspólnik
2004-02-20
2007-03-26
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MAREK TELIŻYN
Wspólnik
2004-02-20
2012-11-12
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.250 ZŁ
TERESA LISEWSKA
Wspólnik
2008-03-19
2012-11-12
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.125 ZŁ
PIOTR NASIEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2004-07-19
MAREK ANDRZEJ STASIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2004-07-19
LESZEK EUGENIUSZ KLAWE
Członek Organu Nadzoru
2004-02-20
2004-07-19
ADAM ZNANIECKI
Powiernik
2009-11-26
2012-11-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
LESZEK SZCZEPAN LISEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-20
2012-11-12
KRZYSZTOF MAREK TELIŻYN
VICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-20
2007-06-22
2004-02-20
2009-11-26
PRZEDSIĘBIORSTWO "COLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-20
2004-07-19
JAGIELLOŃSKA, 103, BYDGOSZCZ, 85-027, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie