KRS 0000206472
NIP5540233555
REGON00128924400000
NazwaIKA-MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIKA-MEBLE
Data rejestracji 11 maj 2004 (20 lat temu) 11 maj 2004
Data usunięcia 22 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres T. BOYA-ŻELEŃSKIEGO, 1, BYDGOSZCZ, 85-858, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@IKAMEBLE.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #361 PRODUKCJA MEBLI #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.GRZEGORZ TOMASZ JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-11
2006-07-19
JAN ALFRED BOGDAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-11
2005-05-31
TEODORA BOGDAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-31
2010-02-12
ELŻBIETA JAKUBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-19
2013-05-17
ANDRZEJ LIPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-12
2013-05-17
PRZEMYSŁAW NEHRING
Członek Organu Nadzoru
2010-02-12
2013-05-17
HANNA MARIA NEHRING
Członek Organu Nadzoru
2004-05-11
2010-02-12
HANNA MARIA NEHRING
Wspólnik
2004-05-11
2010-02-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
GRZEGORZ TOMASZ JAKUBOWSKI
Wspólnik
2004-05-11
2013-05-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR NEHRING
Wspólnik
2010-02-12
2013-05-17
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ
ZDZISŁAW ADAM NEHRING
Wspólnik
2013-05-17
2022-06-22
100 UDZIAŁÓW - 50000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
ALICJA MARIA WECKWERT
PREZES ZARZĄDU
2004-05-11
2012-12-11
ZDZISŁAW ADAM NEHRING
PREZES ZARZĄDU
2012-12-11
2022-06-22
2004-05-11
2013-05-17
"OKNOMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie