KRS 0000238682
Nazwa"TENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"TENTS" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 27 lip 2005 (19 lat temu) 27 lip 2005
Data usunięcia 29 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 76, WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI, 86-017, WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1740B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU I WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOANDRZEJ MACIEJ MAJEWSKI
Wspólnik
2005-07-27
2008-04-28
91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MAGDALENA IRENA ŻYŁKA
Wspólnik
2008-04-28
2014-10-29
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500 ZŁ
SEBASTIAN MARCIN JEZIORSKI
Prokurent
2008-04-28
2014-10-29
SAMOISTNA
ADAM ZNANIECKI
Powiernik
2011-07-22
2014-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ MACIEJ MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-27
2014-10-29
2005-07-27
2011-07-22
"TENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-27
2008-04-28
WTELNO, 166, WTELNO, 86-011, WTELNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie