KRS 0000194504
NIP8370000901
REGON00039061000000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MŁODZIESZYNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MŁODZIESZYNIE
Data rejestracji 08 mar 2004 (21 lat temu) 08 mar 2004
Data usunięcia 01 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WYSZOGRODZKA, 23, MŁODZIESZYN, 95-512, MŁODZIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKRZYSZTOF JÓZEF JASZEWSKI
Likwidator
2013-09-24
2014-09-01
BRONISŁAW ORLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2006-07-10
MARIANNA KAWECKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2006-07-10
JERZY BOCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2010-08-30
JÓZEF WINNICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2014-09-01
HENRYK JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2014-09-01
STANISŁAWA CHABA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2010-08-30
EUGENIUSZ MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2014-09-01
GRAŻYNA ORLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2014-09-01
STANISŁAW KAZIMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2014-09-01
WIESŁAWA KMIECIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2014-09-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM
MARIAN FABIJAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-08
2004-09-13
HENRYK KRAKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-13
2013-09-24
LESZEK KAZIMIERZ ZARZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-27
2009-11-30
JADWIGA KSIĘŻAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-30
2013-09-24
HELENA KWIATKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-08
2007-09-27
STANISŁAWA RUTKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-08
2009-11-30
STANISŁAWA RUTKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-11-30
2013-09-24
2004-03-08
2013-09-24
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MŁODZIESZYNIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie