KRS 0000085051
REGON00528747200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 24 sty 2002 (23 lata temu) 24 sty 2002
Data usunięcia 13 paź 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TRZCIŃSKA, 21/23, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓWKAZIMIERZ STENCEL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2004-11-15
JAN PACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2006-10-13
HELENA KWIATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2006-10-13
WIESŁAW GRADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2006-10-13
JULIAN NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2006-10-13
MIROSŁAW REGULSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2002-08-08
MAREK LIPSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2006-10-13
RYSZARD REMISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2006-10-13
ZBIGNIEW MIKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2006-10-13
TADEUSZ WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-24
2006-10-13
MARIAN ZWIERZ
Likwidator
2005-01-19
2006-10-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW ŁĄCZNIE
MARIAN ZWIERZ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-24
2005-01-19
2002-01-24
2005-01-19
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2002-01-24
2004-11-15
SOBIESKIEGO, 81, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie