KRS 0000137071
NIP8370000350
REGON00039073900000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOCHACZEWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOCHACZEWIE
Data rejestracji 31 paź 2002 (22 lata temu) 31 paź 2002
Data usunięcia 12 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOCHANOWSKIEGO, 60, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email GS.SOCHACZEW@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 8370000350
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lut 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARIUSZ MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-28
2021-10-12
KRYSTYNA ŚLUZ
Członek Organu Nadzoru
2010-07-28
2021-10-12
MARIA ZIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-28
2021-10-12
KRYSTYNA ARKUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2010-07-28
STANISŁAW SOBIERAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2010-07-28
BOŻENA ZBOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2010-07-28
SABINA KOPERSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2007-01-31
WIESŁAWA PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2003-03-12
GRAŻYNA GERASIK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2003-03-12
REGINA KOSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2010-07-28
PIOTR ZAWADZKI
Likwidator
2019-09-25
2021-10-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.
JAN PACHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-31
2018-07-02
ZOFIA MARKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-31
2006-07-04
BARBARA DOBRZYNIECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-04
2014-09-23
PIOTR ZAWADZKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-23
2018-07-02
PIOTR ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2018-07-02
2019-09-25
TADEUSZ KUJAWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-07-02
2019-09-25
2002-10-31
2019-09-25
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOCHACZEWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie