KRS 0000206062
NIP8370000723
REGON00803491000000
Nazwa"MALANOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMALANOWO
Data rejestracji 05 maj 2004 (20 lat temu) 05 maj 2004
Data usunięcia 19 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII KONOPNICKIEJ, 55A, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 283000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8370000723
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEJAN WOSIK
Beneficjent
JAN WOSIK
reprezentant
JAN WOSIK
Wspólnik
2004-05-05
2022-01-19
ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 4.060 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 203.000,00 ZŁ
PAWEŁ WOSIK
Wspólnik
2004-05-05
2022-01-19
ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 800 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 40.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA KAROLINA WOSIK
Wspólnik
2005-01-24
2010-02-25
ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 800 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 40.000,00 ZŁ
EWA WOSIK
Wspólnik
2010-02-25
2022-01-19
800 (OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR CIECHOMSKI
Prokurent
2005-01-24
2016-11-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAN WOSIK
Likwidator
2018-02-02
2022-01-19
JAN WOSIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
JAN WOSIK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-05
2018-02-02
PAWEŁ WOSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-05
2018-02-02
2004-05-05
2005-01-24
"LABORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-24
2018-02-02
"MALANOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-05
2016-11-17
ŻEROMSKIEGO, 29G, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie