KRS 0000194341
NIP6181020103
REGON25044637000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - SPÓŁKA AKCYJNA W KALISZU
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - W KALISZU
Data rejestracji 13 lut 2004 (21 lat temu) 13 lut 2004
Data usunięcia 09 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STAROŻYTNA, 69, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100050,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100050,00 PLN
Wartość nominalna akcji230,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji435
Dane podatkowe
NIP 6181020103
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
64102022120000550202904464
PKO Oddział 1 w Kaliszu
ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #353 PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH I KOSMICZNYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #161 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHMAREK BOGUSŁAW WIERTELAK
Beneficjent
WŁODZIMIERZ JÓZEF SZULC
Beneficjent
MAREK BGUSŁAW WIERTELAK
reprezentant
WŁODZIMIERZ JÓZEF SZULC
reprezentant
URSZULA DOMINA
Prokurent
2004-02-13
2014-06-26
SAMOISTNA
SABINA HELENA MIELCAREK
Prokurent
2004-02-13
2015-09-18
SAMOISTNA
PIOTR ANTONI TOMASZEWSKI
Prokurent
2005-10-04
2006-05-16
SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ JÓZEF SZULC
Prokurent
2005-10-04
2006-05-16
SAMOISTNA
JERZY JÓZEF GWIAŹDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2006-02-10
ELŻBIETA ALICJA DROBNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2006-02-10
MESSAOUD BEN FAID
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2005-08-08
BOGUSŁAW JANUSZ BRZOSTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2011-07-20
DANIEL TYLAK
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2007-06-29
ANDRZEJ CHMIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-13
2005-08-08
PASCAL REGNAULT
Członek Organu Nadzoru
2006-02-10
2008-07-16
CLAUDE LAUFFET
Członek Organu Nadzoru
2006-02-10
2008-07-16
RYSZARD MIECZYSŁAW BIENIECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2011-07-20
ROBERT ANDRZEJ JĘDRZEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-16
2014-06-26
MAREK BOGUSŁAW WIERTELAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
51 UDZIAŁÓW 3 GŁOSY, 200 UDZIAŁÓW 2 GŁOSY, 249 UDZIAŁÓW 1 GŁOS
WŁODZIMIERZ JÓZEF SZULC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
61 UDZIAŁÓW 3 GŁOSY, 301 UDZIAŁÓW 2 GŁOSY, 8 UDZIAŁÓW 1 GŁOS
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR ANTONI TOMASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-13
2005-10-04
WŁODZIMIERZ JÓZEF SZULC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-13
2005-10-04
WŁODZIMIERZ JÓZEF SZULC
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-16
2020-12-09
MAREK BOGUSŁAW WIERTELAK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-18
2020-12-09
PIOTR ANTONI TOMASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-16
2014-06-26
MAREK BOGUSŁAW WIERTELAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-26
2015-09-18
JERZY STANISŁAW BOROWIAK
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI
2004-02-13
2014-06-26
PIOTR ANTONI TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-26
2015-09-18
2004-02-13
2014-06-26
MARII DĄBROWSKIEJ, 3, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie