KRS 0000189679
NIP5420201972
REGON00234622800000
Nazwa"ARGO" SPÓŁDZIELNIA PRACY W BIAŁYMSTOKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"ARGO" PRACY W BIAŁYMSTOKU
Data rejestracji 22 sty 2004 (21 lat temu) 22 sty 2004
Data usunięcia 15 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HETMAŃSKA, 38, BIAŁYSTOK, 15-727, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#2953 PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓWKRZYSZTOF WALDEMAR ŁAZICKI
Likwidator
2008-03-31
2010-01-15
ROMUALD SIENKIEL
Likwidator
2008-03-31
2010-01-15
MIROSŁAW JÓŹWIK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2010-01-15
JAROSŁAW HARASIMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2007-01-05
WIESŁAW STANISŁAW POLECHOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2007-01-05
JAN DOMIN
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2007-01-05
BOGDAN BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2010-01-15
ZBIGNIEW ZAPAŚNIK
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2007-03-20
JAROSŁAW HARASIMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-20
2010-01-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ SWOIMI PODPISAMI POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
KRZYSZTOF WALDEMAR ŁAZICKI
PREZES
2004-01-22
2008-03-31
ROMUALD SIENKIEL
Z-CA PREZESA D/S TECHNICZNYCH
2004-01-22
2008-03-31
2004-01-22
2008-03-31
"ARGO" SPÓŁDZIELNIA PRACY W BIAŁYMSTOKU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie