KRS 0000006574
REGON05000270900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU HANDLU I USŁUG "TRANS-MLECZ" W BIAŁYMSTOKU W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPRACY TRANSPORTU HANDLU I USŁUG "TRANS-MLECZ" W BIAŁYMSTOKU
Data rejestracji 09 kwi 2001 (23 lata temu) 09 kwi 2001
Data usunięcia 12 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HETMAŃSKA, 38, BIAŁYSTOK, 15-727, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5161Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5551Z STOŁÓWKI #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJÓZEF ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2001-09-07
WITOLD DROBNIUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2001-09-07
JAROSŁAW KAMIEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2001-09-07
ZDZISŁAWA SKOBODZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2001-09-07
JANUSZ SARNACKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2001-09-07
MIKOŁAJ PORĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2001-09-07
JAN HENRYK NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2001-09-07
JANUSZ TROCHIMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2005-07-12
PIOTR HENRYK KORZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2003-10-03
TADEUSZ BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-07
2005-07-12
EUGENIUSZ JAN ZUBIK
Powiernik
2004-01-28
2005-07-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI PRACY TRANSPORTU HANDLU I USŁUG "TRANS-MLECZ"
Sposób reprezentacjiOŚWIDCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
BOGDAN WISZOWATY
PREZES ZARZĄDU
2001-04-09
2001-09-07
ZDZISŁAW BOGDANOWICZ
V-CE PREZES
2001-04-09
2002-10-15
ZDZISŁAW BOGDANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-10-15
2005-07-12
ANNA WOJSKA
V-CE PREZES
2001-04-09
2005-07-12
MIECZYSŁAW SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-07
2002-10-15
IRENA JAROSZ
WICEPREZES
2003-10-03
2005-07-12
2001-04-09
2004-01-28
SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU HANDLU I USŁUG "TRANS-MLECZ" W BIAŁYMSTOKU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie