KRS 0000189348
NIP7350009695
REGON00442353600000
Nazwa"SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W NOWYM TARGU W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" PRODUKCYJNO-HANDLOWA W NOWYM TARGU
Data rejestracji 22 sty 2004 (21 lat temu) 22 sty 2004
Data usunięcia 28 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SKŁADOWA, 5, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7350009695
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 maj 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKSTANISŁAWA ŚWIĄTKO
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2007-11-09
FRANCISZEK SULKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2019-05-28
ANNA SZCZYPTA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2007-11-09
IRENA MAGIERA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2007-11-09
CZESŁAW TYLCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2019-05-28
BARBARA BRODA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-09
2019-05-28
MIROSŁAW KNUROWSKI
Likwidator
2017-09-13
2019-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU 2) CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ANDRZEJ CHOWANIEC
PREZES
2004-01-22
2015-01-19
KRYSTYNA ZABOREK
Z-CA PREZESA
2004-01-22
2017-09-13
WANDA MATUSZCZAK
CZŁONEK
2004-01-22
2015-01-19
WANDA MATUSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-19
2017-09-13
IRENA MAGIERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-19
2017-09-13
2004-01-22
2017-09-13
"SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W NOWYM TARGU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie