KRS 0000095783
NIP7340007105
REGON00041263600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "DUNAJEC" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY "DUNAJEC"
Data rejestracji 27 lut 2002 (23 lata temu) 27 lut 2002
Data usunięcia 07 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PAPIESKA, 11, NOWY SĄCZ - CHEŁMIEC, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7340007105
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2863Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁAMIROSŁAW KNUROWSKI
Likwidator
2019-09-23
2022-06-07
JACEK ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2005-02-11
CZESŁAW KLIMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2022-06-07
TADEUSZ BOREK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2018-10-03
CZESŁAW LOREK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2016-09-20
ANDRZEJ BROTOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-27
2005-02-11
HENRYK KRZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-11
2016-09-20
JADWIGA JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2005-02-11
2016-09-20
ANDRZEJ BROTOŃ
Członek Organu Nadzoru
2016-09-20
2022-06-07
JACEK ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2018-10-03
2022-06-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
EDWARD GÓROWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2002-02-27
2019-09-23
IWONA POTOCZEK GOLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-27
2006-02-10
CZESŁAW LOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-10
2019-09-23
ZDZISŁAW GŁOWACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-10
2019-09-23
BRONISŁAW CIURKA
PREZES
2002-02-27
2006-02-10
2002-02-27
2019-09-23
SPÓŁDZIELNIA PRACY "DUNAJEC"
2002-02-27
2005-02-11
PODEGRODZKA, 11, NOWY SĄCZ - CHEŁMIEC, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie