KRS 0000188614
NIP5732423398
REGON15155251500000
Nazwa"SABIMETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSABIMETAL
Data rejestracji 26 sty 2004 (21 lat temu) 26 sty 2004
Data usunięcia 12 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIKULCZYCKA, 13, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 29924300,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2814Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMARTYNA GONCERZ-DACHOWSKA
reprezentant
SŁAWOMIR KIEŁBASA
Beneficjent
SŁAWOMIR BAJOR
Beneficjent
Wspólnik
2004-01-26
2011-06-15
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
27155054900000
SŁAWOMIR BAJOR
Wspólnik
2011-06-15
2011-12-21
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR KIEŁBASA
Wspólnik
2011-06-15
2011-12-21
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-12-21
2020-10-12
299.243 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.924.300,00 ZŁ
27016451900000
SŁAWOMIR KIEŁBASA
Beneficjent
AKCJONARIUSZ 50% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI BSK RETURN S.A. (JEDYNEGO WSPÓLNIKA SABIMETAL SP. Z O.O.), CO STANOWI ŁĄCZNIE 7 400 000 AKCJI O WARTOŚCI 50 GROSZY KAŻDA, W TYM: 5 450 000 AKCJI IMIENNYCH SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA TAKA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIAJĄ DO DYWIDENDY, KTÓRA PRZEWYŻSZA NIE WIĘCEJ NIŻ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH , 1 840 000 AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII B, 110 000 AKCJI IMIENNYCH SERII B UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA TAKA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIAJĄ DO DYWIDENDY, KTÓRA PRZEWYŻSZA NIE WIĘCEJ NIŻ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH
SŁAWOMIR BAJOR
Beneficjent
AKCJONARIUSZ 50% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI BSK RETURN S.A. (JEDYNEGO WSPÓLNIKA SABIMETAL SP. Z O.O.), CO STANOWI ŁĄCZNIE 7 400 000 AKCJI O WARTOŚCI 50 GROSZY KAŻDA, W TYM: 5 450 000 AKCJI IMIENNYCH SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA TAKA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIAJĄ DO DYWIDENDY, KTÓRA PRZEWYŻSZA NIE WIĘCEJ NIŻ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH , 1 840 000 AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII B, 110 000 AKCJI IMIENNYCH SERII B UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA TAKA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIAJĄ DO DYWIDENDY, KTÓRA PRZEWYŻSZA NIE WIĘCEJ NIŻ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ KRZYSZTOF CZECH
PREZES ZARZĄDU
2007-06-22
2007-12-01
ANDRZEJ PLOCH
PREZES
2007-12-01
2009-07-30
MARTYNA GONCERZ DACHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-07-30
2020-10-12
2004-01-26
2009-07-30
ŻYZNA, 15, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie