KRS 0000188575
NIP5540308454
REGON09012999100000
NazwaZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "FK EKSPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "FK EKSPERT"
Data rejestracji 16 sty 2004 (21 lat temu) 16 sty 2004
Data usunięcia 12 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLOWEJ JADWIGI, 18, BYDGOSZCZ, 85-959, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZARYSZARD WINCENTY WERONIS
Wspólnik
2004-01-16
2016-12-12
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JERZY ANDRZEJ DOMEK
Wspólnik
2004-01-16
2016-12-12
18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIANNA OCZKI
Wspólnik
2004-01-16
2016-12-12
14 (CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KAZIMIERZ PRUCHNIEWSKI
Wspólnik
2004-01-16
2012-02-02
14 (CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR SZUMIŃSKI
Wspólnik
2006-01-16
2016-12-12
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
LEON REDZIMSKI
Wspólnik
2004-01-16
2016-12-12
18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR SZUMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-19
2016-12-12
MARIANNA OCZKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2011-07-19
LEON REDZIMSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2016-12-12
JERZY ANDRZEJ DOMEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2016-12-12
RYSZARD WINCENTY WERONIS
Likwidator
2014-12-17
2016-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSAMOISTNA
RYSZARD WINCENTY WERONIS
PREZES - DYREKTOR SPÓŁKI
2011-07-19
2014-12-17
KAZIMIERZ PRUCHNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-16
2010-08-30
RYSZARD WINCENTY WERONIS
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2004-01-16
2011-07-19
2004-01-16
2014-12-17
ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "FK-EKSPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie