KRS 0000140556
NIP8790169104
REGON87003457700000
NazwaFIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
Data rejestracji 26 lis 2002 (22 lata temu) 26 lis 2002
Data usunięcia 31 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LESZCZYNOWA, 60, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 63000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8790169104
data rejestracji 05 lut 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEBARBARA TERESA FURMANEK
Wspólnik
2002-11-26
2019-10-31
61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42700,00 ZŁ
MIROSŁAW KAZIMIERZ FURMANEK
Wspólnik
2018-10-24
2019-10-31
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13300,00 ZŁ
EMILIA KLARA FURMANEK
Prokurent
2011-09-30
2014-10-15
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER FILIP FURMANEK
Prokurent
2014-10-15
2019-03-15
PROKURA SAMOISTNA
JANINA WIECZORKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-11
2011-09-30
MARIANNA OCZKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-11
2013-12-02
BOLESŁAW BERNARD PUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-20
2011-09-30
HALINA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-09-30
2013-12-02
ELŻBIETA JANINA JURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-09-30
2013-12-02
KRYSTYNA ZOFIA LISIECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2006-01-11
IGNACY WODARA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2006-01-11
TEODOZJA STARZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2006-01-11
TADEUSZ ALEKSANDER MUZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-11
2008-10-20
ALEKSANDER FILIP FURMANEK
Likwidator
2019-03-15
2019-10-31
BARBARA TERESA FURMANEK
Likwidator
2019-03-15
2019-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE / REPREZENTACJA SAMOISTNA/.
BARBARA TERESA FURMANEK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-26
2019-03-15
WALFRIEDE SEMEŃCZUK
WICE PREZES
2002-11-26
2006-01-11
2002-11-26
2019-03-15
FIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-26
2007-08-21
WYSOKA, 16, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie