KRS 0000407718
NIP9671353262
REGON34123013800000
NazwaHYDROGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHYDROGIS
Data rejestracji 10 sty 2012 (13 lat temu) 10 sty 2012
Data usunięcia 20 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA JUŁGI, 9, BYDGOSZCZ, 85-459, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email HYDRORIVERS@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 9671353262
data rejestracji 17 sty 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZYGMUNT BERNARD BABIŃSKI
Wspólnik
2012-01-10
2013-08-26
DZIESIĘĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH
DANUTA MAŁGORZATA SZUMIŃSKA
Wspólnik
2012-01-10
2019-12-20
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁ
MICHAŁ JANUSZ HABEL
Wspólnik
2012-01-10
2013-08-26
CZTERDZIEŚCI UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH
DAMIAN KAROL ABSALON
Wspólnik
2012-01-10
2019-12-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
PIOTR SZUMIŃSKI
Likwidator
2018-03-20
2019-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY DZIAŁA SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MICHAŁ JANUSZ HABEL
PREZES ZARZĄDU
2012-01-10
2013-08-26
ZYGMUNT BERNARD BABIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-10
2013-08-26
DANUTA MAŁGORZATA SZUMIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-10
2013-08-26
DANUTA MAŁGORZATA SZUMIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-08-26
2018-03-20
DAMIAN KAROL ABSALON
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-10
2018-03-20
PIOTR SZUMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-26
2018-03-20
2012-01-10
2018-03-20
HYDROGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-10
2015-10-29
GRUNWALDZKA, 229, BYDGOSZCZ, 85-451, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie