KRS 0000188290
NIP5471911790
REGON07233825000000
NazwaINAQUA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINAQUA POLAND
Data rejestracji 15 sty 2004 (21 lat temu) 15 sty 2004
Data usunięcia 07 mar 2018 07 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BERTOLTA BRECHTA, 7, WARSZAWA, 03-472, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASPÓŁKA INAQUA VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2004-01-15
2018-03-07
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
NORBERT DOLLE
Wspólnik
2004-01-15
2016-03-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF STANISŁAW JASIK
Wspólnik
2004-01-15
2016-03-15
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
ADAM PAWEŁ BYLICA
Likwidator
2017-08-09
2018-03-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY REPREZENTOWANY JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
KRZYSZTOF STANISŁAW JASIK
PREZES
2004-01-15
2016-08-09
ADAM PAWEŁ BYLICA
PREZES ZARZĄDU
2016-08-09
2017-08-09
ROEL HERMANS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-09
2017-08-09
1979-10-08
FILIP VAN CAMFORT
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-09
2017-08-09
2004-01-15
2016-11-30
"INAQUA POLAND POLSKO- NIEMIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2016-11-30
2017-08-09
INAQUA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-15
2004-07-09
ARMII KRAJOWEJ, 58, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2004-07-09
2016-04-27
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 6, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2016-04-27
2016-11-30
57, MAZAŃCOWICE, 43-391, JASIENICA, POLSKA
2016-11-30
2017-08-09
UL. STEFANA OKRZEI, 1A, WARSZAWA, 03-715, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie